Page 1

www.proftamira.wordpress.com Multiplicação e divisão – Módulo I 1) Multiplique o número 3789 por cada um dos números a seguir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2) Efetue as multiplicações: a) 23x12= b) 14x22= c) 35x16= d) 53x19= e) 91x27= f) 34x67= g) 43x86=

h) i) j) k) l) m) n)

97x36= 47x65= 37x14= 84x53= 59x44= 58x49= 68x73=

o) p) q) r) s) t) u)

94x83= 67x29= 68x92= 66x37= 88x79= 34x67= 84x62=

v) w) x) y) z)

96x85= 41x52= 35x42= 86x42= 62x48=

3) Efetue: a) 276:23= b) 308:22= c) 560:35= d) 518:14=

e) f) g) h)

928:32= 910:14= 800:25= 798:19=

i) j) k) l)

546:13= 782:34= 289:17= 600:30=

m) n) o) p)

600:20= 441:21= 144:12= 169:13 =

4) Divida o número 8796 por cada um dos números a seguir: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 5) Efetue as divisões: a) 789:12= b) 883:16= c) 996:34= d) 654:33= e) 632:24= f) 548:32= g) 325:81=

h) i) j) k) l) m) n)

864:42= 653:14= 685:24= 976:35= 575:15= 236:28= 699:33=

o) p) q) r) s) t) u)

855:32= 245:32= 154:18= 345:31= 663:33= 348:24= 985:42=

v) w) x) y) z)

688:22= 810:90= 720:80= 640:80= 320:80=

6) Calcule mentalmente: a) 12x100= b) 120x10= c) 120x100= d) 60x20= e) 20x30= f) 30x40= g) 60x50=

h) i) j) k) l) m) n)

20x500= 300x70= 80x900= 70x400= 500x30= 60x400= 650x10=

o) p) q) r) s) t) u)

320x10= 45x100= 60x70= 70x70= 80x80= 90x90= 60x60=

v) w) x) y) z)

40x40= 30x30= 20x20= 80x40= 90x50=

7) Divida todos os resultados do exercício anterior por 100.

multiplicacao e divisao3e4ano  

Multiplicação e Divisão com dois dígitos, e treinamento com decimais para 3º e 4º anos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you